Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luca Lotti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luca Lotti
Nasce a Empoli (Firenze) il 20 giugno 1982
Laurea in scienze dell'amministrazione
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
30
Progetti di legge presentati
|
137
Atti di indirizzo e controllo
|
7
Interventi
|
2
Incarichi di governo
XVII Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Renzi
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (28.02.2014-12.12.2016)
I Governo Gentiloni Silveri
Ministro per lo Sport (12.12.2016)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2013
6
2017
1
2018
6
2019
5
2020
3
2021
5
2022
4