Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Russo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Russo
Nasce a Verona il 28 settembre 1882
Deceduto a Roma il 20 dicembre 1964
Prefetto di Chieti; Prefetto di Forlì; Prefetto di La Spezia
1
Incarichi di governo
1
Interventi e citazioni
4
Immagini
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
XXX Legislatura
23.03.1939 - 02.08.1943