Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Marino Raicich
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Marino Raicich
Nasce a Fiume il 7 marzo 1925
Deceduto il 7 giugno 1996
Laurea in lettere; insegnante.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
83
Atti di indirizzo e controllo
|
209
Interventi
|
88
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (8)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (8)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 8 risultati
Anno
1968
V Legislatura della Repubblica italiana
LONGO ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 238, ed al successivo decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 - Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (iniziativa Parlamentare) -
C.2
, 5 giugno 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
INGRAO ed altri: Modificazioni del primo comma dell'articolo 48, del secondo comma dell'articolo 56 e dell'articolo 58 della Costituzione concernenti la diminuzione dei limiti di età previsti per il diritto elettorale attivo e passivo sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica (iniziativa Parlamentare) -
C.25
, 5 giugno 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LEVI ARIAN ed altri: Modifiche alle norme della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e la assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (iniziativa Parlamentare) -
C.255
, 25 luglio 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SCIONTI ed altri: Fornitura gratuita dei libri di testo ed altri provvedimenti a favore della scuola media statale dell'obbligo (iniziativa Parlamentare) -
C.270
, 25 luglio 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BUSETTO ed altri: Norme per la trasformazione del servizio geologico nell'Istituto geologico nazionale (iniziativa Parlamentare) -
C.296
, 26 luglio 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LEVI ARIAN ed altri: Disposizioni concernenti il numero degli alunni per classe nelle scuole statali (iniziativa Parlamentare) -
C.447
, 3 ottobre 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BERAGNOLI ed altri: Istituzione del Magistrato alle acque per la Toscana (iniziativa Parlamentare) -
C.563
, 18 ottobre 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (iniziativa Parlamentare) -
C.660
, 13 novembre 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1968
8
1969
12
1970
5
1971
3
1972
8
1973
14
1974
8
1975
8
1976
9
1977
9
1978
2
1979
2