Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mariotto Giovanni Battista Segni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mariotto Segni
(Mariotto Giovanni Battista Segni)
Nasce a Sassari il 16 maggio 1939
Laurea in giurisprudenza; docente universitario
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
1
Incarichi parlamentari
2
Incarichi di governo
110
Progetti di legge presentati
221
Atti di indirizzo e controllo
105
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Progetti di legge presentati
1976
3
1977
7
1978
8
1979
6
1980
2
1981
4
1982
5
1983
8
1984
22
1985
3
1986
1
1987
5
1988
3
1989
2
1990
3
1991
5
1992
3
1993
2
1994
12
1995
6