Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Natale Maria Alfonso d'Amico
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Natale d'Amico
(Natale Maria Alfonso d'Amico)
Nasce a Vibo Valentia (Calabria) il 1 novembre 1955
laurea in economia e commercio;docente universitario, associato disociologia economica
Gruppi
|
3
Incarichi di governo
|
30
Progetti di legge presentati
|
37
Atti di indirizzo e controllo
|
Organi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze)
Membro dal 4 giugno 1996 al 5 febbraio 1997
Membro dal 5 febbraio 1997 al 18 settembre 1997
Sostituisce:
Giovanni Eugenio Marongiu
Membro dal 18 settembre 1997 al 23 ottobre 1998
Membro dal 5 gennaio 2000 al 11 maggio 2000
Commissione parlamentare per le riforme costituzionali
Membro dal 4 febbraio 1997 al 29 maggio 2001
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 5 febbraio 1997 al 18 settembre 1997
XII Commissione (affari sociali)
Membro dal 23 ottobre 1998 al 5 gennaio 2000
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 11 maggio 2000 al 15 giugno 2000
X Commissione (attività produttive, commercio e turismo)
Membro dal 15 giugno 2000 al 29 maggio 2001
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Repubblica - Senato
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1996
9
1997
11
1998
10