Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Pietro Campilli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pietro Campilli
Nasce a Frascati (Roma) il 30 novembre 1891
Deceduto il 8 luglio 1974
Laurea in scienze economiche e commerciali; dirigente bancario, dirigente industriale.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
11
Incarichi di governo
61
Progetti di legge presentati
48
Interventi
1
Contributi nella Bibliografia del Parlamento
30
Immagini
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Progetti di legge presentati
1947
1
1949
1
1951
13
1952
29
1953
11