Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Renato Tozzi Condivi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Renato Tozzi Condivi
Nasce a Ascoli Piceno (Marche) il 2 febbraio 1902
Deceduto il 30 gennaio 1977
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
197
Progetti di legge presentati
|
601
Interventi
|
14
Bibliografia del Parlamento
|
6
Incarichi parlamentari
II Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal governo durante il periodo della costituente
Presidente dal 11 dicembre 1953 al 11 giugno 1958
I Commissione affari interni - ordinamento politico ed amministrativo - affari di culto - spettacoli - attività sportive - stampa
Vicepresidente dal 11 febbraio 1954 al 30 giugno 1954
Vicepresidente dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955
Vicepresidente dal 1 luglio 1955 al 9 luglio 1956
Vicepresidente dal 10 luglio 1956 al 30 giugno 1957
Vicepresidente dal 1 luglio 1957 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame delle proposte di legge costituzionali aldisio e li causi nn.2406 e 2810 concernenti l'alta corte per la regione siciliana e la corte costituzionale
Vicepresidente dal 15 marzo 1957 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge ermini n.2719: "provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico delle città e del territorio di assisi, nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico"
Vicepresidente dal 26 marzo 1957 al 11 giugno 1958
III Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge lucifredi ed altri n.195: "norme generali sull'azione amministrativa"
Presidente dal 16 ottobre 1958 al 6 dicembre 1960
IX Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali - organizzazione dello stato - regioni - disciplina generale del rapporto di pubblico impiego)
Vicepresidente dal 21 gennaio 1965 al 1 gennaio 1966
Vicepresidente dal 2 gennaio 1966 al 10 gennaio 1967
Vicepresidente dal 11 gennaio 1967 al 4 giugno 1968
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1948
1
1949
1
1950
7
1951
1
1952
4
1953
3
1954
3
1955
4
1956
2
1957
6
1958
16
1959
16
1960
1
1962
5
1963
16
1964
2
1965
7
1966
7
1967
5
1968
20
1969
10
1970
11
1971
5
1972
24
1973
6
1974
8
1975
6