Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Riccardo Misasi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Riccardo Misasi
Nasce a Cosenza (Calabria) il 14 luglio 1932
Deceduto il 21 settembre 2000
Laurea in giurisprudenza; funzionario di partito.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
95
Progetti di legge presentati
|
30
Atti di indirizzo e controllo
|
316
Interventi
|
11
Incarichi di governo
IV Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Moro
Sottosegretario di Stato a Grazia e Giustizia (08.12.1963-22.07.1964)
II Governo Moro
Sottosegretario di Stato a Grazia e Giustizia (25.07.1964-23.02.1966)
III Governo Moro
Sottosegretario di Stato a Grazia e Giustizia (26.02.1966-24.06.1968)
V Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Rumor
Sottosegretario di Stato alle Partecipazioni Statali (14.12.1968-05.08.1969)
II Governo Rumor
Ministro del Commercio con l'Estero (05.08.1969-27.03.1970)
III Governo Rumor
Ministro della Pubblica Istruzione (27.03.1970-06.08.1970)
I Governo Colombo
Ministro della Pubblica Istruzione (06.08.1970-17.02.1972)
I Governo Andreotti
Ministro della Pubblica Istruzione (17.02.1972-26.06.1972)
X Legislatura della Repubblica italiana
I Governo De Mita
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (13.04.1988-22.07.1989)
con funzione di segretario (13.04.1988)
VI Governo Andreotti
Ministro senza Portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (22.07.1989-27.07.1990)
VII Governo Andreotti
Ministro della Pubblica Istruzione (12.04.1991-28.06.1992)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1958
3
1959
10
1960
1
1961
4
1962
3
1963
5
1968
4
1969
1
1970
10
1971
11
1972
7
1973
2
1975
2
1976
2
1977
1
1979
2
1980
1
1981
1
1982
2
1983
2
1985
2
1986
1
1987
2
1991
13
1992
2
1993
1