Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Roberto De Vito
/
XXV Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Roberto De Vito
Nasce a Firenze il 19 febbraio 1867
Deceduto a Roma il 13 agosto 1959
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato, Funzionario amministrativo
XXV Legislatura del Regno d'Italia (01.12.1919 - 07.04.1921)
Organi parlamentari
|
52
Progetti di legge presentati
|
5
Interventi e citazioni
|
2
Incarichi di governo
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
I Governo Nitti
Ministro: Ministero dei Trasporti Marittimi e Ferroviari, dal 23.06.1919 al 13.03.1920
Commissario: Commissariato generale per il Carbone ed i Combustibili Nazionali, dal 23.06.1919 al 13.03.1920
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
Progetti di legge presentati
1919
42
1920
1
1921
1