Deputati
Rosalba Molineri
Nasce
a
Valgrana
(Cuneo)
il
31 marzo 1935
Impiegata.
VIII Legislatura della Repubblica italiana (20.06.1979 - 11.07.1983)
- Elezioni di domenica 3 giugno 1979 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamata il 17 giugno 1979 , con convalida del 13 febbraio 1980
Eletta
nella circoscrizione TORINO
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 11 luglio 1983