II Governo Leone
Sottosegretario di Stato all'Industria, Commercio e Artigianato (26.06.1968-12.12.1968)
II Governo Rumor
Sottosegretario di Stato ai Trasporti e all'Aviazione civile (07.08.1969-27.03.1970)
III Governo Rumor
Sottosegretario di Stato ai Trasporti e all'Aviazione civile (02.04.1970-06.08.1970)
I Governo Colombo
Sottosegretario di Stato ai Trasporti e all'Aviazione civile (07.08.1970-17.02.1972)
I Governo Andreotti
Sottosegretario di Stato ai Trasporti e all'Aviazione civile (23.02.1972-26.06.1972)
VI Legislatura della Repubblica italiana
II Governo Andreotti
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (30.06.1972-07.07.1973)
IV Governo Rumor
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (12.07.1973-14.03.1974)
V Governo Rumor
Sottosegretario di Stato ai Trasporti e all'Aviazione civile (16.03.1974-14.08.1974)
Sottosegretario di Stato ai Trasporti (14.08.1974-23.11.1974)