II Governo Berlusconi
Presidente del Consiglio dei Ministri (10.06.2001-23.04.2005)
Ministro degli Affari esteri (06.01.2002-14.11.2002)
Ministro dell'economia e delle finanze (03.07.2004-16.07.2004)
III Governo Berlusconi
Presidente del Consiglio dei Ministri (23.04.2005-17.05.2006)
Ministro della Salute (11.03.2006-17.05.2006)
Ministro dell'Economia e delle finanze (05.05.2006-17.05.2006)
XVI Legislatura della Repubblica italiana
IV Governo Berlusconi
Presidente del Consiglio dei Ministri (07.05.2008-16.11.2011)
Ministro dello Sviluppo Economico (05.05.2010-04.10.2010)