Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ugo Grippo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ugo Grippo
Nasce a Napoli (Campania) il 19 giugno 1932
Laurea in ingegneria; ingegnere.
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
317
Progetti di legge presentati
|
752
Atti di indirizzo e controllo
|
95
Interventi
|
Gruppi parlamentari
VIII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 20 giugno 1979 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
IX Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 12 luglio 1983 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
X Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 9 luglio 1987 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
XI Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO - PARTITO POPOLARE ITALIANO
Membro dal 30 aprile 1992 (DEMOCRATICO CRISTIANO - PARTITO POPOLARE ITALIANO )
Membro dal 27 gennaio 1994 (DEMOCRATICO CRISTIANO - PARTITO POPOLARE ITALIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1979
2
1980
25
1981
25
1982
23
1983
19
1984
31
1985
15
1986
25
1987
77
1988
34
1989
12
1990
1
1992
11
1993
17