Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Umberto Delle Fave
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Umberto Delle Fave
Nasce a San Severo (Foggia) il 13 dicembre 1912
Deceduto il 14 ottobre 1986
Laurea in lettere e filosofia; insegnante.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
55
Progetti di legge presentati
|
226
Interventi
|
11
Incarichi di governo
II Legislatura della Repubblica italiana
VIII Governo De Gasperi
Sottosegretario di Stato al Lavoro e alla Previdenza Sociale (17.07.1953-17.08.1953)
I Governo Pella
Sottosegretario di Stato al Lavoro e alla Previdenza Sociale (17.08.1953-18.01.1954)
I Governo Scelba
Sottosegretario di Stato al Lavoro e alla Previdenza Sociale (11.02.1954-06.07.1955)
I Governo Segni
Sottosegretario di Stato al Lavoro e alla Previdenza Sociale (09.07.1955-19.05.1957)
I Governo Zoli
Sottosegretario di Stato al Lavoro e alla Previdenza Sociale (23.05.1957-01.07.1958)
III Legislatura della Repubblica italiana
II Governo Fanfani
Sottosegretario di Stato alle Poste e Telecomunicazioni (03.07.1958-15.02.1959)
III Governo Fanfani
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (28.07.1960-21.02.1962)
con funzione di Segretario (28.07.1960)
IV Governo Fanfani
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (24.02.1962-21.06.1963)
con funzione di Segretario (24.02.1962)
IV Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Leone
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (21.06.1963-04.12.1963)
I Governo Moro
Ministro senza Portafoglio (04.12.1963-22.07.1964)
con delega per i Rapporti con il Parlamento (04.12.1963)
II Governo Moro
MInistro del Lavoro e della Previdenza Sociale (22.07.1964-23.02.1966)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Repubblica - Senato
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1949
1
1950
4
1952
1
1959
5
1963
9
1964
5
1965
26
1966
3
1968
1