Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Umberto Tupini
/
Assemblea Costituente
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Umberto Tupini
Nasce a Roma (Lazio) il 27 maggio 1889
Deceduto il 7 gennaio 1973
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Commemorazioni
AP, Senato della Repubblica, Discussioni, 1 febbraio 1973
Assemblea Costituente (25.06.1946 - 31.01.1948)
Elezioni di domenica 2 giugno 1946
Costituente: proporzionale (1946)
Proclamato il 09 giugno 1946 , con convalida del 18 luglio 1946
Eletto nella circoscrizione ANCONA per la lista Democrazia Cristiana con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 31 gennaio 1948
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
3
Incarichi parlamentari
1
Incarichi di governo
1
Progetti di legge presentati
56
Interventi
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Senato
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968