Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vincenzo Mancini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vincenzo Mancini
Nasce a Teano (Caserta) il 28 marzo 1931
Deceduto il 17 febbraio 1996
Laurea in giurisprudenza; funzionario pubblico.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
6
Incarichi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
623
Progetti di legge presentati
|
424
Interventi
|
169
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (42)
Altro firmatario (127)
Hai trovato 169 risultati
pagina
1
di 12
VII Legislatura della Repubblica italiana
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 15/001 presentata da BOFFARDI (DC) in data 19761006
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 15/003 presentata da TEDESCHI NADIR (DC) in data 19761006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00763 presentata da MANCINI VINCENZO (DC) in data 19761013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00788 presentata da MANCINI VINCENZO (DC) in data 19761014
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0420/001/13 presentata da BURO (DC) in data 19761221
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01802 presentata da MANCINI VINCENZO (DC) in data 19770210
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/1416/001/13 presentata da PEZZATI (DC) in data 19770519
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/1416/002/13 presentata da PISICCHIO (DC) in data 19770519
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00758 presentata da PISICCHIO (DC) in data 19770928
ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 9/1810/001 presentata da MANCINI VINCENZO (DC) in data 19771122
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02114 presentata da LECCISI (DC) in data 19771123
INTERPELLANZA 2/00285 presentata da GAVA (DC) in data 19771124
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04081 presentata da MANCINI VINCENZO (DC) in data 19771206
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02546 presentata da ROSATI (DC) in data 19780316
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/2103 - TAB. 15/001 presentata da BOFFARDI (DC) in data 19780411
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1968
2
1969
26
1970
23
1971
19
1972
38
1973
26
1974
19
1975
7
1976
24
1977
13
1978
10
1980
9
1981
17
1982
16
1983
36
1984
41
1985
20
1986
25
1987
87
1988
24
1989
19
1990
14
1991
24
1992
70
1993
14