Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vincenzo Pavone
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vincenzo Pavone
Nasce a Monforte San Giorgio (Messina) il 2 novembre 1923
Deceduto il 1 maggio 2013
Sindacalista, funzionario di partito
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
44
Atti di indirizzo e controllo
|
56
Interventi
|
252
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (9)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (10)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 10 risultati
Anno
1975
VI Legislatura della Repubblica italiana
MANCINI ed altri: Nuove norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro (iniziativa Parlamentare) -
C.3525
, 27 febbraio 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOFFARDI ed altri: Istituzione dell'albo degli amministratori di condominio (iniziativa Parlamentare) -
C.3705
, 17 aprile 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
AZZARO ed altri: Tonificazione del mercato delle cartelle fondiarie e delle obbligazioni delle sezioni opere pubbliche per agevolare la ripresa edilizia (iniziativa Parlamentare) -
C.3736
, 2 maggio 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PAVONE ed altri: Modifica all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, concernente posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali (iniziativa Parlamentare) -
C.3774
, 19 maggio 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LAFORGIA ed altri: Trasformazione della Sezione autonoma di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie di cui all'articolo 2 della legge 29 marzo 1928, n. 631, in Istituto di credito per l'artigianato (iniziativa Parlamentare) -
C.3846
, 26 giugno 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LAFORGIA ed altri: Proroga della durata in carica delle commissioni per l'artigianato (iniziativa Parlamentare) -
C.3885
, 3 luglio 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Proroga della durata in carica delle commissioni per l'artigianato.
LA LOGGIA ed altri: Estensione delle norme della legge 9 luglio 1967, n. 563, e successive modificazioni, al personale del Corpo della guardia di finanza (iniziativa Parlamentare) -
C.4054
, 14 ottobre 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LA LOGGIA ed altri: Costituzione dell'Azienda speciale dello Stato per i tabacchi ed i sali italiani e norme sul trasferimento alla medesima delle attribuzioni e del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché dei beni mobili ed immobili già ad essa assegnati (iniziativa Parlamentare) -
C.4111
, 12 novembre 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
COSTAMAGNA ed altri: Norme in materia urbanistica (iniziativa Parlamentare) -
C.4144
, 27 novembre 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PISICCHIO ed altri: Disposizioni transitorie per il personale docente universitario (iniziativa Parlamentare) -
C.4201
, 18 dicembre 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
ultimo esito ricerca
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1968
9
1969
25
1970
15
1971
11
1972
20
1973
16
1974
22
1975
10
1976
23
1977
13
1978
7
1979
23
1980
15
1981
19
1982
19
1983
5