I Governo Scelba
Dal 10 febbraio 1954 al 6 luglio 1955
II Legislatura della Repubblica italiana
-
-
Mario Scelba
-
Presidente del Consiglio
dal 10 febbraio 1954 al 6 luglio 1955
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Pietro Campilli
-
Ministro senza portafoglio
dal 10.02.1954
al 06.07.1955
con delega a Presidente per il Comitato dei Ministri per la Cassa del Mezzogiorno (10.02.1954)
con delega a Presidente del Comitato dei Ministri per l'esecuzione di opere straordinarie nell'Italia centrale e meridionale (10.02.1954)
-
-
Raffaele De Caro
-
Ministro senza portafoglio
dal 10.02.1954
al 06.07.1955
con delega per i Rapporti con il Parlamento (10.02.1954)
-
-
Giovanni Ponti
-
Ministro senza portafoglio
dal 10.02.1954
al 06.07.1955
con delega per lo Spettacolo, Sport e Turismo (10.02.1954)
-
-
Umberto Tupini
-
Ministro senza portafoglio
dal 10.02.1954
al 06.07.1955
con delega per la Riforma della Pubblica Amministrazione (10.02.1954)
-
-
Giuseppe Ermini
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 11.02.1954
al 06.07.1955
con delega per i Servizi dello Spettacolo (11.02.1954)
-
-
Roberto Lucifredi
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 11.02.1954
al 06.07.1955
con delega per la Riforma della Pubblica Amministrazione (11.02.1954)
-
-
Oscar Luigi Scalfaro
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 11.02.1954
al 06.07.1955
con funzione di Segretario (11.02.1954)
-
-
Raimondo Manzini
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 11.02.1954
al 06.07.1955
con delega per la Stampa e le Informazioni (11.02.1954)
Alto commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica
Alto commissariato per il turismo
Alto commissariato per l'alimentazione
Ministero delle finanze
-
-
Guido Cortese
-
Sottosegretario di Stato
dal 11.02.1954
al 06.07.1955
Ministero dei trasporti
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Ministero della marina mercantile
Ministero della pubblica istruzione
Ministero del commercio con l'estero
-
-
Paolo Treves
-
Sottosegretario di Stato
dal 11.02.1954
al 06.07.1955
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
-
-
Gaetano Vigo
-
Sottosegretario di Stato
dal 11.02.1954
al 06.07.1955
Ministero degli affari esteri
Ministero dell'interno
-
-
Guido Bisori
-
Sottosegretario di Stato
dal 11.02.1954
al 06.07.1955
-
-
Carlo Russo
-
Sottosegretario di Stato
dal 11.02.1954
al 06.07.1955
Ministero della difesa
Ministero dei lavori pubblici
Ministero dell'industria e del commercio
Ministero del bilancio
Ministero del tesoro
-
-
Luigi Preti
-
Sottosegretario di Stato
dal 11.02.1954
al 06.07.1955
con delega per le Pensioni di Guerra (17.03.1954)
-
-
Antonio Maxia
-
Sottosegretario di Stato
dal 11.02.1954
al 06.07.1955
Ministero dell'agricoltura e foreste
-
-
Antonio Capua
-
Sottosegretario di Stato
dal 11.02.1954
al 06.07.1955
-
-
Mario Vetrone
-
Sottosegretario di Stato
dal 11.02.1954
al 06.07.1955
Ministero di grazia e giustizia