II Governo Segni
Dal 15 febbraio 1959 al 25 marzo 1960
III Legislatura della Repubblica italiana
-
-
Antonio Segni
-
Presidente del Consiglio
dal 15 febbraio 1959 al 25 marzo 1960
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Giulio Pastore
-
Ministro senza portafoglio
dal 15.02.1959
al 25.03.1960
con delega a Presidente del Comitato dei Ministri per la Cassa del Mezzogiorno (15.02.1959)
-
-
Giuseppe Maria Bettiol
-
Ministro senza portafoglio
dal 15.02.1959
al 25.03.1960
con delega per i Rapporti con il Parlamento (15.02.1959)
-
-
Umberto Tupini
-
Ministro senza portafoglio
dal 15.02.1959
al 25.03.1960
con delega per lo Sport e il Turismo (15.02.1959)
-
-
Giorgio Bo
-
Ministro senza portafoglio
dal 15.02.1959
al 25.03.1960
con delega per la Riforma della Pubblica Amministrazione (15.02.1959)
-
-
Carlo Russo
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 17.02.1959
al 25.03.1960
con funzione di Segretario (17.02.1959)
-
-
Domenico Magri'
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 19.02.1959
al 25.03.1960
con delega per lo Sport e il Turismo (19.02.1959)
-
-
Alfredo Amatucci
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 19.02.1959
al 25.03.1960
con delega per la Riforma della Pubblica Amministrazione (19.02.1959)
-
-
Crescenzo Mazza
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 19.02.1959
al 25.03.1960
con delega per la Stampa e Informazioni (19.02.1959)
Alto commissariato per il turismo
Ministero del bilancio
Ministero del tesoro
-
-
Antonio Maxia
-
Sottosegretario di Stato
dal 19.02.1959
al 25.03.1960
Ministero dell'industria e del commercio
-
-
Eugenio Gatto
-
Sottosegretario di Stato
dal 19.02.1959
al 25.03.1960
Ministero dei trasporti
Ministero di grazia e giustizia
Ministero della marina mercantile
Ministero degli affari esteri
Ministero della difesa
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Ministero delle finanze
-
-
Giacomo Piola
-
Sottosegretario di Stato
dal 19.02.1959
al 25.03.1960
Ministero dei lavori pubblici
-
-
Tommaso Spasari
-
Sottosegretario di Stato
dal 19.02.1959
al 25.03.1960
con delega per i Rapporti con la Cassa del Mezzogiorno (19.02.1959)
Ministero delle partecipazioni statali
Ministero dell'interno
-
-
Guido Bisori
-
Sottosegretario di Stato
dal 19.02.1959
al 25.03.1960
Ministero della pubblica istruzione
Ministero della sanita'
Ministero dell'agricoltura e foreste
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Ministero del commercio con l'estero
Ministero del turismo e spettacolo