Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIII Legislatura della Repubblica italiana
/ MISTO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XIII Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Dal 15 maggio 1996 al 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
Mauro Paissan
dal 15.05.1996 al 14.03.2001
Membro dal 15.05.1996 al 14.03.2001
Vicepres. vicario
Siegfried Brugger
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Vicepresidenti
Stefano Bastianoni
dal 15.11.1999 al 29.05.2001
Membro dal 11.02.1999 al 29.05.2001
Giuseppe Calderisi
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 20.04.1999 al 29.05.2001
Giovanni Crema
dal 29.05.1996 al 29.05.2001
Membro dal 21.12.1996 al 29.05.2001
Marco Follini
dal 22.12.1998 al 29.05.2001
Membro dal 15.04.1998 al 29.05.2001
Francesco Giordano
dal 02.11.1998 al 29.05.2001
Membro dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Carlo Giovanardi
dal 20.04.1998 al 17.12.1998
Membro dal 15.04.1998 al 29.05.2001
Giorgio La Malfa
dal 15.05.1996 al 20.11.1996
Membro dal 15.05.1996 al 29.01.1997
dal 20.12.1998 al 29.05.2001
Bonaventura Lamacchia
dal 02.11.1998 al 13.12.1999
Membro dal 11.02.1999 al 13.12.1999
Roberto Manzione
dal 23.07.1999 al 13.12.1999
Membro dal 30.06.1999 al 13.12.1999
Diego Masi
dal 25.02.1997 al 08.10.1998
Membro dal 21.12.1996 al 08.10.1998
dal 03.03.1999 al 18.01.2001
Rino Piscitello
dal 15.05.1996 al 31.03.1999
Membro dal 15.05.1996 al 31.03.1999
Annamaria Procacci
dal 14.03.2001 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Angelo Sanza
dal 18.04.1997 al 09.03.1998
Membro dal 03.02.1997 al 09.03.1998
dal 08.03.1999 al 18.01.2001
Luciana Sbarbati Carletti
dal 20.11.1996 al 29.05.2001
Membro dal 15.05.1996 al 29.01.1997
dal 20.12.1998 al 29.05.2001
Luca Volonte'
dal 10.09.1999 al 29.05.2001
Membro dal 03.02.1997 al 09.03.1998
dal 10.03.1999 al 29.05.2001
altri membri
Giuseppe Scozzari
dal 15.05.1996 al 16.12.1998
Franco Danieli
dal 15.05.1996 al 31.03.1999
Giuseppe Detomas
dal 15.05.1996 al 31.03.1999
dal 03.12.1999 al 29.05.2001
Nando Dalla Chiesa
dal 15.05.1996 al 01.06.2000
Marco Boato
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Luciano Caveri
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Pier Paolo Cento
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giancarlo Cito
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Franco Corleone
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Lino De Benetti
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Paolo Galletti
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Giorgio Gardiol
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Vito Leccese
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Mara Malavenda
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Gianni Mattioli
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Alfonso Pecoraro Scanio
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Massimo Scalia
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Vittorio Sgarbi
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Sauro Turroni
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Johann Georg Widmann
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Karl Zeller
dal 15.05.1996 al 29.05.2001
Irene Pivetti
dal 17.09.1996 al 01.02.1998
dal 11.02.1999 al 04.03.1999
dal 30.06.1999 al 13.12.1999
Alessandra Mussolini
dal 13.11.1996 al 09.12.1996
Giuseppe Bicocchi
dal 21.12.1996 al 09.10.1998
dal 03.03.1999 al 29.05.2001
Elisa Pozza Tasca
dal 21.12.1996 al 31.03.1999
Aldo Brancati
dal 21.12.1996 al 01.06.1999
dal 13.04.2001 al 29.05.2001
Giuseppe Albertini
dal 21.12.1996 al 29.05.2001
Enrico Boselli
dal 21.12.1996 al 29.05.2001
Enzo Ceremigna
dal 21.12.1996 al 29.05.2001
Leone Delfino
dal 21.12.1996 al 29.05.2001
Sergio Fumagalli
dal 21.12.1996 al 29.05.2001
Roberto Villetti
dal 21.12.1996 al 29.05.2001
Nicola Miraglia Del Giudice
dal 03.02.1997 al 03.03.1997
dal 30.06.1999 al 13.12.1999
Rocco Buttiglione
dal 03.02.1997 al 09.03.1998
dal 10.03.1999 al 29.05.2001
Carmelo Carrara
dal 03.02.1997 al 09.03.1998
dal 23.10.1998 al 29.05.2001
Teresio Delfino
dal 03.02.1997 al 09.03.1998
dal 10.03.1999 al 29.05.2001
Massimo Grillo
dal 03.02.1997 al 09.03.1998
dal 29.06.1999 al 29.05.2001
Nicandro Marinacci
dal 03.02.1997 al 09.03.1998
dal 23.10.1998 al 12.12.2000
Giovanni Panetta
dal 03.02.1997 al 09.03.1998
dal 26.10.1998 al 03.07.1999
Mario Tassone
dal 03.02.1997 al 09.03.1998
dal 10.03.1999 al 29.05.2001
Alberto Acierno
dal 18.06.1997 al 09.03.1998
dal 30.06.1999 al 13.12.1999
dal 23.12.1999 al 29.05.2001
Giulio Savelli
dal 19.12.1997 al 07.07.1998
dal 24.02.1999 al 29.05.2001
Massimo Ostillio
dal 15.01.1998 al 09.03.1998
dal 30.06.1999 al 13.12.1999
Mario Baccini
dal 15.04.1998 al 29.05.2001
Pier Ferdinando Casini
dal 15.04.1998 al 29.05.2001
Salvatore d'Alia
dal 15.04.1998 al 29.05.2001
Giuseppe Galati
dal 15.04.1998 al 29.05.2001
Francesco Paolo Lucchese
dal 15.04.1998 al 29.05.2001
Ettore Peretti
dal 15.04.1998 al 29.05.2001
Gian Franco Schietroma
dal 12.05.1998 al 29.05.2001
Stefano Signorini
dal 29.09.1998 al 29.05.2001
Franca Gambato
dal 30.09.1998 al 29.05.2001
Roberto Grugnetti
dal 07.10.1998 al 29.05.2001
Fausto Bertinotti
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Ugo Boghetta
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Francesco Bonato
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Luca Cangemi
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Walter De Cesaris
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Maria Lenti
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Giorgio Malentacchi
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Ramon Mantovani
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Maria Celeste Nardini
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Giuliano Pisapia
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Edo Rossi
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Tiziana Valpiana
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Nichi Vendola
dal 12.10.1998 al 29.05.2001
Silvio Liotta
dal 22.10.1998 al 29.05.2001
Luigi Saraceni
dal 22.10.1998 al 29.05.2001
Giuseppe Del Barone
dal 23.10.1998 al 29.05.2001
Tiziana Parenti
dal 23.10.1998 al 29.05.2001
Willer Bordon
dal 28.10.1998 al 31.03.1999
Vincenzo Sica
dal 16.12.1998 al 10.03.1999
dal 10.03.1999 al 31.03.1999
Renato Cambursano
dal 16.12.1998 al 31.03.1999
Fabio Di Capua
dal 16.12.1998 al 31.03.1999
dal 04.09.2000 al 29.05.2001
Federico Orlando
dal 16.12.1998 al 31.03.1999
Elio Veltri
dal 16.12.1998 al 31.03.1999
dal 09.05.2000 al 29.05.2001
Paolo Manca
dal 20.12.1998 al 15.06.1999
dal 06.12.1999 al 29.05.2001
Gianni Marongiu
dal 11.01.1999 al 29.05.2001
Gianantonio Mazzocchin
dal 11.01.1999 al 29.05.2001
Luigi Negri
dal 11.01.1999 al 29.05.2001
Mario Prestamburgo
dal 10.02.1999 al 31.03.1999
Augusto Fantozzi
dal 11.02.1999 al 31.03.1999
Giovanni Rivera
dal 11.02.1999 al 31.03.1999
Lucio Testa
dal 11.02.1999 al 31.03.1999
Paolo Ricciotti
dal 11.02.1999 al 22.11.1999
Marianna Li Calzi
dal 11.02.1999 al 16.12.1999
Gianfranco Saraca
dal 11.02.1999 al 27.04.2000
Demetrio Errigo
dal 11.02.1999 al 18.01.2001
Ernesto Stajano
dal 11.02.1999 al 18.01.2001
Natale d'Amico
dal 11.02.1999 al 29.05.2001
Lamberto Dini
dal 11.02.1999 al 29.05.2001
Antonino Mangiacavallo
dal 11.02.1999 al 29.05.2001
Pierluigi Petrini
dal 11.02.1999 al 29.05.2001
Tiziano Treu
dal 11.02.1999 al 29.05.2001
Giorgio Rebuffa
dal 08.03.1999 al 18.01.2001
Giuseppe Gambale
dal 10.03.1999 al 31.03.1999
Antonio Maccanico
dal 10.03.1999 al 31.03.1999
Rocco Maggi
dal 10.03.1999 al 31.03.1999
Francesco Monaco
dal 10.03.1999 al 31.03.1999
Romano Prodi
dal 10.03.1999 al 31.03.1999
Sergio Rogna Manassero Di Costigliole
dal 10.03.1999 al 31.03.1999
Ermanno Iacobellis
dal 13.04.1999 al 20.04.1999
dal 30.06.1999 al 13.12.1999
Marco Taradash
dal 20.04.1999 al 29.05.2001
Elena Ciapusci
dal 03.06.1999 al 29.05.2001
Vincenzo Berardino Angeloni
dal 30.06.1999 al 13.12.1999
dal 23.12.1999 al 04.01.2000
dal 28.03.2000 al 23.05.2000
Salvatore Cardinale
dal 30.06.1999 al 13.12.1999
Mariella Cavanna Scirea
dal 30.06.1999 al 13.12.1999
Luca Danese
dal 30.06.1999 al 13.12.1999
Ferdinando De Franciscis
dal 30.06.1999 al 13.12.1999
dal 15.11.2000 al 29.05.2001
Aniello Di Nardo
dal 30.06.1999 al 13.12.1999
Mauro Fabris
dal 30.06.1999 al 13.12.1999
Giuseppe Fronzuti
dal 30.06.1999 al 13.12.1999
dal 04.05.2000 al 29.05.2001
Mario Clemente Mastella
dal 30.06.1999 al 13.12.1999
Luigi Nocera
dal 30.06.1999 al 13.12.1999
Santino Pagano
dal 30.06.1999 al 13.12.1999
Maretta Scoca
dal 30.06.1999 al 13.12.1999
Paolo Bampo
dal 16.07.1999 al 18.01.2001
Vincenzo Bianchi
dal 20.07.1999 al 29.07.1999
Domenico Comino
dal 26.07.1999 al 29.05.2001
Daniele Roscia
dal 27.07.1999 al 29.05.2001
Alberto Lembo
dal 29.07.1999 al 13.10.1999
Mario Lucio Barral
dal 29.07.1999 al 29.05.2001
Simone Gnaga
dal 05.10.1999 al 21.10.1999
Luca Bagliani
dal 11.11.1999 al 13.12.1999
Andrea Guarino
dal 03.12.1999 al 18.01.2001
Enrico Luigi Micheli
dal 07.12.1999 al 29.05.2001
Mauro Cutrufo
dal 04.01.2000 al 29.05.2001
Gabriele Cimadoro
dal 09.05.2000 al 29.05.2001
Armando Veneto
dal 05.02.2001 al 29.05.2001
Alberto Simeone
dal 03.05.2001 al 29.05.2001
cerca
Componenti
MISTO - SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI
MISTO - MINORANZE LINGUISTICHE
MISTO - CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI
MISTO - L'ITALIA DEI VALORI
MISTO - VERDI - L'ULIVO
MISTO - PER L'UDR-PATTO SEGNI/LIBERALI
MISTO - RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI
MISTO - I DEMOCRATICI-L'ULIVO
MISTO - RINNOVAMENTO ITALIANO
MISTO - CENTRO POPOLARE EUROPEO
MISTO - RINNOVAMENTO ITALIANO
MISTO - PATTO SEGNI RIFORMATORI LIBERALDEMOCRATICI
MISTO - UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA
MISTO - FEDERALISTI LIBERALDEMOCRATICI REPUBBLICANI
MISTO - CDU
MISTO - CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO
Storia
Composizione storica
15.05.1996
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Aderiscono 27 membri
29.05.1996
Viene eletto 1 Vicepresidente
05.06.1996
Viene eletto 1 Vicepresidente
17.09.1996
Aderisce 1 membro
13.11.1996
Aderisce 1 membro
20.11.1996
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepresidente lascia l'incarico
09.12.1996
Cessa 1 membro
21.12.1996
Aderiscono 11 membri
29.01.1997
Cessano 2 membri
03.02.1997
Aderiscono 10 membri
25.02.1997
Viene eletto 1 Vicepresidente
03.03.1997
Cessa 1 membro
18.04.1997
Viene eletto 1 Vicepresidente
18.06.1997
Aderisce 1 membro
19.12.1997
Si costituiscono 6 componenti
Aderisce 1 membro
15.01.1998
Aderisce 1 membro
01.02.1998
Cessa 1 membro
09.03.1998
Si scioglie 1 componente
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Cessano 11 membri
15.04.1998
Aderiscono 8 membri
20.04.1998
Viene eletto 1 Vicepresidente
12.05.1998
Aderisce 1 membro
07.07.1998
Cessa 1 membro
29.09.1998
Aderisce 1 membro
30.09.1998
Aderisce 1 membro
07.10.1998
Aderisce 1 membro
08.10.1998
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Cessa 1 membro
09.10.1998
Si scioglie 1 componente
Cessa 1 membro
12.10.1998
Aderiscono 14 membri
22.10.1998
Si costituisce 1 componente
Aderiscono 2 membri
23.10.1998
Aderiscono 4 membri
26.10.1998
Aderisce 1 membro
28.10.1998
Aderisce 1 membro
02.11.1998
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
16.12.1998
Aderiscono 5 membri
Cessa 1 membro
17.12.1998
1 Vicepresidente lascia l'incarico
20.12.1998
Aderiscono 3 membri
22.12.1998
Viene eletto 1 Vicepresidente
11.01.1999
Aderiscono 3 membri
10.02.1999
Aderisce 1 membro
11.02.1999
Aderiscono 16 membri
24.02.1999
Aderisce 1 membro
03.03.1999
Aderiscono 2 membri
04.03.1999
Cessa 1 membro
08.03.1999
Aderiscono 2 membri
10.03.1999
Si scioglie 1 componente
Si costituisce 1 componente
Aderiscono 11 membri
Cessa 1 membro
11.03.1999
Si costituisce 1 componente
17.03.1999
Si costituisce 1 componente
25.03.1999
Si sciolgono 2 componenti
Si costituisce 1 componente
31.03.1999
Si scioglie 1 componente
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Cessano 20 membri
13.04.1999
Aderisce 1 membro
20.04.1999
Si costituisce 1 componente
Aderiscono 2 membri
Cessa 1 membro
01.06.1999
Cessa 1 membro
03.06.1999
Aderisce 1 membro
15.06.1999
Cessa 1 membro
29.06.1999
Aderisce 1 membro
30.06.1999
Aderiscono 18 membri
02.07.1999
Si costituisce 1 componente
03.07.1999
Cessa 1 membro
16.07.1999
Aderisce 1 membro
20.07.1999
Aderisce 1 membro
23.07.1999
Viene eletto 1 Vicepresidente
26.07.1999
Aderisce 1 membro
27.07.1999
Aderisce 1 membro
29.07.1999
Aderiscono 2 membri
Cessa 1 membro
10.09.1999
Viene eletto 1 Vicepresidente
05.10.1999
Aderisce 1 membro
13.10.1999
Cessa 1 membro
21.10.1999
Cessa 1 membro
11.11.1999
Aderisce 1 membro
15.11.1999
Viene eletto 1 Vicepresidente
22.11.1999
Cessa 1 membro
03.12.1999
Aderiscono 2 membri
06.12.1999
Aderisce 1 membro
07.12.1999
Aderisce 1 membro
13.12.1999
Si scioglie 1 componente
Lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
Cessano 20 membri
16.12.1999
Cessa 1 membro
23.12.1999
Aderiscono 2 membri
04.01.2000
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
28.03.2000
Aderisce 1 membro
27.04.2000
Cessa 1 membro
04.05.2000
Aderisce 1 membro
09.05.2000
Aderiscono 2 membri
23.05.2000
Cessa 1 membro
01.06.2000
Cessa 1 membro
04.09.2000
Aderisce 1 membro
15.11.2000
Aderisce 1 membro
12.12.2000
Cessa 1 membro
18.01.2001
Cessano 7 membri
05.02.2001
Aderisce 1 membro
14.03.2001
Viene eletto 1 Vicepresidente
Il Presidente lascia l'incarico
Cessa 1 membro
13.04.2001
Aderisce 1 membro
03.05.2001
Aderisce 1 membro