Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVII Legislatura della Repubblica italiana
/ MOVIMENTO 5 STELLE
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XVII Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO 5 STELLE
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Presidenti
Andrea Cecconi
dal 09.06.2016 al 11.09.2017
Membro dal 19.03.2013
Andrea Colletti
dal 11.09.2017
Membro dal 19.03.2013
Federico d'Inca'
dal 01.06.2015 al 09.06.2016
Membro dal 19.03.2013
Roberta Lombardi
dal 19.03.2013 al 24.07.2013
Membro dal 19.03.2013
Riccardo Nuti
dal 24.07.2013 al 04.09.2014
Membro dal 19.03.2013 al 18.04.2017
Alessio Mattia Villarosa
dal 04.09.2014 al 25.03.2015
Membro dal 19.03.2013
Vicepresidenti vicario - portavoce
Giuseppe Brescia
dal 01.04.2014 al 04.07.2014
Membro dal 19.03.2013
Francesca Businarolo
dal 13.05.2015 al 06.08.2015
Membro dal 19.03.2013
Paola Carinelli
dal 04.07.2014 al 13.10.2014
Membro dal 19.03.2013
Vincenzo Caso
dal 21.12.2016 al 03.04.2017
Membro dal 19.03.2013
Laura Castelli
dal 09.06.2016 al 03.10.2016
Membro dal 19.03.2013
Andrea Cecconi
dal 13.10.2014 al 10.02.2015
Membro dal 19.03.2013
Davide Crippa
dal 09.12.2015 al 10.03.2016
Membro dal 19.03.2013
Federico d'Inca'
dal 17.12.2013 al 01.04.2014
Membro dal 19.03.2013
Fabiana Dadone
dal 10.02.2015 al 13.05.2015
Membro dal 19.03.2013
Michele dell'Orco
dal 10.03.2016 al 09.06.2016
Membro dal 19.03.2013
Roberto Fico
dal 03.04.2017 al 04.07.2017
Membro dal 19.03.2013
Giulia Grillo
dal 03.10.2016 al 21.12.2016
Membro dal 19.03.2013
Matteo Mantero
dal 12.02.2018
Membro dal 19.03.2013
Riccardo Nuti
dal 10.06.2013 al 24.07.2013
Membro dal 19.03.2013 al 18.04.2017
Daniele Pesco
dal 13.11.2017 al 12.02.2018
Membro dal 19.03.2013
Girgis Giorgio Sorial
dal 06.08.2015 al 09.12.2015
Membro dal 19.03.2013
Simone Valente
dal 04.07.2017 al 13.11.2017
Membro dal 19.03.2013
Alessio Mattia Villarosa
dal 20.09.2013 al 17.12.2013
Membro dal 19.03.2013
Vicepresidenti vicario
Riccardo Nuti
dal 19.03.2013 al 10.06.2013
Membro dal 19.03.2013 al 18.04.2017
Alessio Mattia Villarosa
dal 20.05.2013 al 20.09.2013
Membro dal 19.03.2013
Vicepresidenti
Giuseppe Brescia
dal 17.12.2013 al 01.04.2014
Membro dal 19.03.2013
Francesca Businarolo
dal 10.02.2015 al 13.05.2015
Membro dal 19.03.2013
Paola Carinelli
dal 01.04.2014 al 04.07.2014
Membro dal 19.03.2013
Vincenzo Caso
dal 03.10.2016 al 21.12.2016
Membro dal 19.03.2013
Laura Castelli
dal 10.03.2016 al 09.06.2016
Membro dal 19.03.2013
Andrea Cecconi
dal 04.07.2014 al 13.10.2014
Membro dal 19.03.2013
Emanuele Cozzolino
dal 09.09.2015 al 03.10.2016
Membro dal 19.03.2013
Davide Crippa
dal 04.09.2014
Membro dal 19.03.2013
Giuseppe d'Ambrosio
dal 20.05.2013 al 04.09.2014
Membro dal 19.03.2013
Federico d'Inca'
dal 20.09.2013 al 17.12.2013
Membro dal 19.03.2013
Francesco d'Uva
dal 03.10.2016 al 18.09.2017
Membro dal 19.03.2013
Fabiana Dadone
dal 22.10.2014 al 10.02.2015
Membro dal 19.03.2013
Daniele Del Grosso
dal 09.09.2015 al 03.10.2016
Membro dal 19.03.2013
Michele dell'Orco
dal 09.12.2015 al 10.03.2016
Membro dal 19.03.2013
Roberto Fico
dal 21.12.2016 al 03.04.2017
Membro dal 19.03.2013
Giulia Grillo
dal 09.06.2016 al 03.10.2016
Membro dal 19.03.2013
Matteo Mantero
dal 13.11.2017 al 12.02.2018
Membro dal 19.03.2013
Dalila Nesci
dal 20.05.2013 al 04.09.2014
Membro dal 19.03.2013
Daniele Pesco
dal 04.07.2017 al 13.11.2017
Membro dal 19.03.2013
Carlo Sibilia
dal 04.09.2014
Membro dal 19.03.2013
Girgis Giorgio Sorial
dal 13.05.2015 al 06.08.2015
Membro dal 19.03.2013
Maria Edera Spadoni
dal 03.10.2016 al 18.09.2017
Membro dal 19.03.2013
Simone Valente
dal 03.04.2017 al 04.07.2017
Membro dal 19.03.2013
Tesorieri
Dino Alberti
dal 19.10.2017
Membro dal 19.03.2013
Vincenzo Caso
dal 04.09.2014 al 09.09.2015
Membro dal 19.03.2013
Laura Castelli
dal 03.10.2016 al 19.10.2017
Membro dal 19.03.2013
Daniele Pesco
dal 09.09.2015 al 03.10.2016
Membro dal 19.03.2013
Arianna Spessotto
dal 15.04.2013 al 04.09.2014
Membro dal 19.03.2013
Segretari
Sergio Battelli
dal 29.03.2016 al 10.04.2017
Membro dal 19.03.2013
Marco Brugnerotto
dal 25.03.2015 al 29.03.2016
Membro dal 19.03.2013
Azzurra Pia Maria Cancelleri
dal 15.04.2013 al 04.09.2014
Membro dal 19.03.2013
Silvia Giordano
dal 04.09.2014 al 25.03.2015
Membro dal 19.03.2013
Mirella Liuzzi
dal 10.04.2017
Membro dal 19.03.2013
Delegati d'aula
Emanuele Cozzolino
dal 09.09.2015 al 03.10.2016
Membro dal 19.03.2013
Davide Crippa
dal 04.09.2014
Membro dal 19.03.2013
Giuseppe d'Ambrosio
dal 08.04.2013 al 04.09.2014
Membro dal 19.03.2013
Francesco d'Uva
dal 03.10.2016 al 18.09.2017
Membro dal 19.03.2013
Daniele Del Grosso
dal 09.09.2015 al 03.10.2016
Membro dal 19.03.2013
Dalila Nesci
dal 08.04.2013 al 04.09.2014
Membro dal 19.03.2013
Carlo Sibilia
dal 04.09.2014
Membro dal 19.03.2013
Maria Edera Spadoni
dal 03.10.2016 al 18.09.2017
Membro dal 19.03.2013
altri membri
Donatella Agostinelli
dal 19.03.2013
Massimo Enrico Baroni
dal 19.03.2013
Tatiana Basilio
dal 19.03.2013
Silvia Benedetti
dal 19.03.2013
Massimiliano Bernini
dal 19.03.2013
Paolo Bernini
dal 19.03.2013
Nicola Bianchi
dal 19.03.2013
Alfonso Bonafede
dal 19.03.2013
Mirko Busto
dal 19.03.2013
Francesco Cariello
dal 19.03.2013
Silvia Chimienti
dal 19.03.2013
Tiziana Ciprini
dal 19.03.2013
Vega Colonnese
dal 19.03.2013
Claudio Cominardi
dal 19.03.2013
Emanuela Corda
dal 19.03.2013
Marco Da Villa
dal 19.03.2013
Federica Daga
dal 19.03.2013
Matteo dall'Osso
dal 19.03.2013
Diego De Lorenzis
dal 19.03.2013
Massimo Felice De Rosa
dal 19.03.2013
Ivan Della Valle
dal 19.03.2013
Alessandro Di Battista
dal 19.03.2013
Chiara Di Benedetto
dal 19.03.2013
Luigi Di Maio
dal 19.03.2013
Manlio Di Stefano
dal 19.03.2013
Federica Dieni
dal 19.03.2013
Mattia Fantinati
dal 19.03.2013
Vittorio Ferraresi
dal 19.03.2013
Riccardo Fraccaro
dal 19.03.2013
Luca Frusone
dal 19.03.2013
Chiara Gagnarli
dal 19.03.2013
Filippo Gallinella
dal 19.03.2013
Luigi Gallo
dal 19.03.2013
Marta Grande
dal 19.03.2013
Giuseppe L'Abbate
dal 19.03.2013
Marialucia Lorefice
dal 19.03.2013
Loredana Lupo
dal 19.03.2013
Maria Marzana
dal 19.03.2013
Salvatore Micillo
dal 19.03.2013
Paolo Parentela
dal 19.03.2013
Cosimo Petraroli
dal 19.03.2013
Girolamo Pisano
dal 19.03.2013
Gianluca Rizzo
dal 19.03.2013
Paolo Nicolo' Romano
dal 19.03.2013
Carla Ruocco
dal 19.03.2013
Giulia Sarti
dal 19.03.2013
Emanuele Scagliusi
dal 19.03.2013
Patrizia Terzoni
dal 19.03.2013
Angelo Tofalo
dal 19.03.2013
Danilo Toninelli
dal 19.03.2013
Davide Tripiedi
dal 19.03.2013
Gianluca Vacca
dal 19.03.2013
Andrea Vallascas
dal 19.03.2013
Stefano Vignaroli
dal 19.03.2013
Alberto Zolezzi
dal 19.03.2013
Alessandro Furnari
dal 19.03.2013 al 06.06.2013
Vincenza Labriola
dal 19.03.2013 al 06.06.2013
Adriano Zaccagnini
dal 19.03.2013 al 25.06.2013
Ivan Catalano
dal 19.03.2013 al 27.02.2014
Alessio Tacconi
dal 19.03.2013 al 27.02.2014
Massimo Artini
dal 19.03.2013 al 30.11.2014
Paola Pinna
dal 19.03.2013 al 30.11.2014
Tommaso Curro'
dal 19.03.2013 al 17.12.2014
Cristian Iannuzzi
dal 19.03.2013 al 09.01.2015
Marco Baldassarre
dal 19.03.2013 al 27.01.2015
Sebastiano Barbanti
dal 19.03.2013 al 27.01.2015
Eleonora Bechis
dal 19.03.2013 al 27.01.2015
Mara Mucci
dal 19.03.2013 al 27.01.2015
Aris Prodani
dal 19.03.2013 al 27.01.2015
Walter Rizzetto
dal 19.03.2013 al 27.01.2015
Gessica Rostellato
dal 19.03.2013 al 27.01.2015
Samuele Segoni
dal 19.03.2013 al 27.01.2015
Tancredi Turco
dal 19.03.2013 al 27.01.2015
Giulia Di Vita
dal 19.03.2013 al 18.04.2017
Claudia Mannino
dal 19.03.2013 al 20.04.2017
Storia
Composizione storica
19.03.2013
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Aderiscono 109 membri
08.04.2013
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Delegato d'aula
15.04.2013
Viene eletto 1 Tesoriere
Viene eletto 1 Segretario
20.05.2013
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
06.06.2013
Cessano 2 membri
10.06.2013
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
1 Vicepres. vicario lascia l'incarico
25.06.2013
Cessa 1 membro
24.07.2013
Viene eletto il Presidente
Il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
20.09.2013
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario lascia l'incarico
17.12.2013
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
27.02.2014
Cessano 2 membri
01.04.2014
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
04.07.2014
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
04.09.2014
Viene eletto il Presidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Viene eletto 1 Tesoriere
Viene eletto 1 Segretario
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Delegato d'aula
Il Presidente lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
1 Tesoriere lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Delegato d'aula in 2
13.10.2014
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
22.10.2014
Viene eletto 1 Vicepresidente
30.11.2014
Cessano 2 membri
17.12.2014
Cessa 1 membro
09.01.2015
Cessa 1 membro
27.01.2015
Cessano 9 membri
10.02.2015
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
25.03.2015
Viene eletto 1 Segretario
Il Presidente lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
13.05.2015
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
01.06.2015
Viene eletto il Presidente
06.08.2015
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
09.09.2015
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Viene eletto 1 Tesoriere
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Delegato d'aula
1 Tesoriere lascia l'incarico
09.12.2015
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
10.03.2016
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
29.03.2016
Viene eletto 1 Segretario
1 Segretario lascia l'incarico
09.06.2016
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
Il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
03.10.2016
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Vicepresidente
Viene eletto 1 Tesoriere
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Delegato d'aula
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Vicepresidente in 3
1 Tesoriere lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Delegato d'aula in 2
21.12.2016
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
03.04.2017
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
10.04.2017
Viene eletto 1 Segretario
1 Segretario lascia l'incarico
18.04.2017
Cessano 2 membri
20.04.2017
Cessa 1 membro
04.07.2017
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
11.09.2017
Viene eletto il Presidente
Il Presidente lascia l'incarico
18.09.2017
Lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
Lasciano l'incarico di Delegato d'aula in 2
19.10.2017
Viene eletto 1 Tesoriere
1 Tesoriere lascia l'incarico
13.11.2017
Viene eletto 1 Vicepres. vicario - portavoce
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepres. vicario - portavoce lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
12.02.2018