Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
VII Legislatura della Repubblica italiana
/ MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del VII Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE
Dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Presidenti
Giorgio Almirante
dal 11.01.1977 al 27.01.1977
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Ernesto De Marzio
dal 15.07.1976 al 21.12.1976
Membro dal 05.07.1976 al 21.12.1976
Alfredo Pazzaglia
dal 27.01.1977 al 19.06.1979
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Vicepresidenti
Raffaele Delfino
dal 15.07.1976 al 21.12.1976
Membro dal 05.07.1976 al 21.12.1976
Antonio Guarra
dal 01.02.1978 al 19.06.1979
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Alfredo Pazzaglia
dal 11.01.1977 al 27.01.1977
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Segretari
Benito Bollati
dal 15.07.1976 al 19.06.1979
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giovanni Andrea Borromeo d'Adda
dal 15.07.1976 al 21.12.1976
Membro dal 05.07.1976 al 21.12.1976
altri membri
Tullio Abelli
dal 05.07.1976 al 10.12.1976
Giuseppe Calabro'
dal 05.07.1976 al 21.12.1976
Adriano Cerquetti
dal 05.07.1976 al 21.12.1976
Pietro Cerullo
dal 05.07.1976 al 21.12.1976
Saverio d'Aquino
dal 05.07.1976 al 21.12.1976
Ferdinando Di Nardo
dal 05.07.1976 al 21.12.1976
Achille Lauro
dal 05.07.1976 al 21.12.1976
Clemente Manco
dal 05.07.1976 al 21.12.1976
Stefano Menicacci
dal 05.07.1976 al 21.12.1976
Angelo Nicosia
dal 05.07.1976 al 21.12.1976
Adriana Palomby
dal 05.07.1976 al 21.12.1976
Giovanni Roberti
dal 05.07.1976 al 21.12.1976
Pietro Sponziello
dal 05.07.1976 al 21.12.1976
Alfredo Covelli
dal 05.07.1976 al 27.12.1976
Francesco Giulio Baghino
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Olindo Del Donno
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Franco Franchi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Guido Lo Porto
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Vito Miceli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giuseppe Rauti
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Pino Romualdi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Orazio Santagati
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Francesco Servello
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Enzo Trantino
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Mirko Tremaglia
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Antonino Tripodi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Raffaele Valensise
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Andrea Galasso
dal 14.12.1976 al 21.12.1976
Storia
Composizione storica
05.07.1976
Aderiscono 34 membri
15.07.1976
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepresidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
10.12.1976
Cessa 1 membro
14.12.1976
Aderisce 1 membro
21.12.1976
Il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
Cessano 16 membri
27.12.1976
Cessa 1 membro
11.01.1977
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepresidente
27.01.1977
Viene eletto il Presidente
Il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
01.02.1978
Viene eletto 1 Vicepresidente