Gruppi del VI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO REPUBBLICANO
Dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 25 maggio 1973 al 6 luglio 1973
-
-
Ugo La Malfa
-
dal 25.05.1972 al 07.07.1973
Membro
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
-
-
Pietro Bucalossi
-
dal 25.05.1973 al 07.07.1973
Membro
dal 25.05.1972 al 04.07.1976