Organi del
Comitato per la legislazione
15 marzo 2013 - 22 marzo 2018
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 7 settembre 2016
Presidente
-
-
Gianluca Pini
LEGA NORD E AUTONOMIE
-
dal 08.11.2015 al 07.09.2016
Membro
dal 08.05.2013
al 22.03.2018
Vicepresidente
-
-
Andrea Giorgis
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 08.11.2015 al 07.09.2016
Membro
dal 08.05.2013
al 22.03.2018
Segretario
-
-
Francesca Businarolo
MOVIMENTO 5 STELLE
-
dal 08.05.2013 al 22.03.2018
Membro
dal 08.05.2013
al 22.03.2018