Organi del
Comitato permanente sui diritti umani nel mondo
22 gennaio 2019 - 12 ottobre 2022
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 22 gennaio 2019 al 26 settembre 2019
-
sono assegnati
-
Michaela Biancofiore,
Maria Rosaria Carfagna,
Pino Cabras,
Edmondo Cirielli,
Maurizio Lupi,
Lia Quartapelle Procopio,
Emilio Carelli,
Andrea Colletti,
Sabrina De Carlo,
Vito Comencini,
Laura Boldrini,
Piero Fassino,
Valentino Valentini,
Andrea De Maria,
Mirella Emiliozzi,
Iolanda Di Stasio,
Paolo Formentini,
Mario Alejandro Borghese,
Simone Billi,
Yana Chiara Ehm,
Ivan Scalfarotto
Presidente
-
-
Iolanda Di Stasio
MOVIMENTO 5 STELLE
-
dal 22.01.2019 al 29.04.2021
Membro
dal 22.01.2019
al 29.04.2021
Vicepresidente
-
-
Maurizio Lupi
MISTO
-
dal 22.01.2019 al 30.04.2021
Membro
dal 22.01.2019
al 30.04.2021
Segretario
-
-
Ivan Scalfarotto
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 22.01.2019 al 27.09.2019
Membro
dal 22.01.2019
al 27.09.2019