Organi del
Comitato permanente sui diritti umani nel mondo
22 gennaio 2019 - 12 ottobre 2022
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 18 marzo 2021 al 15 aprile 2021
Presidente
-
-
Iolanda Di Stasio
MOVIMENTO 5 STELLE
-
dal 22.01.2019 al 29.04.2021
Membro
dal 22.01.2019
al 29.04.2021
Vicepresidente
-
-
Maurizio Lupi
MISTO
-
dal 22.01.2019 al 30.04.2021
Membro
dal 22.01.2019
al 30.04.2021