Organi del
Commissione speciale per l'esame dei decreti legge relativi agli interventi ed alle provvidenze per le popolazioni e i territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966
7 dicembre 1966 - 4 giugno 1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Carlo Russo
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 07.12.1966 al 04.06.1968
Membro
dal 07.12.1966
al 04.06.1968
Vicepresidenti
-
-
Primo Silvestri
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI
-
dal 07.12.1966 al 04.06.1968
Membro
dal 07.12.1966
al 04.06.1968
-
-
Mauro Tognoni
COMUNISTA
-
dal 07.12.1966 al 04.06.1968
Membro
dal 07.12.1966
al 04.06.1968
Segretari
-
-
Luigi Passoni
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA
-
dal 07.12.1966 al 04.06.1968
Membro
dal 07.12.1966
al 04.06.1968
-
-
Giovannino Loreti
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI
-
dal 07.12.1966 al 04.06.1968
Membro
dal 07.12.1966
al 04.06.1968