Organi del
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.1264: "norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani" e delle proposte di legge in materia di locazioni e sfratti
13 dicembre 1954 - 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Raffaele Resta
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 13.12.1954 al 22.05.1957
Membro
dal 13.12.1954
al 22.05.1957
Vicepresidenti
-
-
Alberto Simonini
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 13.12.1954 al 11.06.1958
Membro
dal 13.12.1954
al 11.06.1958
-
-
Guido Bernardi
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 13.12.1954 al 11.06.1958
Membro
dal 13.12.1954
al 11.06.1958
Segretari
-
-
Luciana Viviani
COMUNISTA
-
dal 13.12.1954 al 11.06.1958
Membro
dal 13.12.1954
al 11.06.1958
-
-
Giuseppe Mario Boidi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 13.12.1954 al 11.06.1958
Membro
dal 13.12.1954
al 11.06.1958