Organi del
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 1450 " bilancio dello stato per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 1964"
19 maggio 1964 - 4 giugno 1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Ugo La Malfa
PARTITO REPUBBLICANO
-
dal 19.05.1964 al 04.06.1968
Membro
dal 19.05.1964
al 04.06.1968
Vicepresidenti
-
-
Aurelio Curti
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 19.05.1964 al 04.06.1968
Membro
dal 19.05.1964
al 04.06.1968
-
-
Virgilio Failla
COMUNISTA
-
dal 19.05.1964 al 04.06.1968
Membro
dal 19.05.1964
al 04.06.1968
Segretari
-
-
Primo Silvestri
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 19.05.1964 al 04.06.1968
Membro
dal 19.05.1964
al 04.06.1968