Organi del
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.618: "Attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività"
2 marzo 1954 - 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Fernando Santi
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 02.03.1954 al 11.06.1958
Membro
dal 02.03.1954
al 11.06.1958
Vicepresidenti
-
-
Uberto Bonino
PARTITO NAZIONALE MONARCHICO
-
dal 02.03.1954 al 11.06.1958
Membro
dal 02.03.1954
al 11.06.1958
-
-
Carlo Matteotti
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 02.03.1954 al 11.06.1958
Membro
dal 02.03.1954
al 11.06.1958
Segretari
-
-
Giuseppe Alpino
LIBERALE
-
dal 02.03.1954 al 28.07.1954
Membro
dal 02.03.1954
al 28.07.1954
-
-
Pietro Amendola
COMUNISTA
-
dal 02.03.1954 al 11.06.1958
Membro
dal 02.03.1954
al 11.06.1958