Organi del
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge sulla soppressione del Senato
15 ottobre 1947 - 31 gennaio 1948
Assemblea Costituente
Presidente
-
-
Ivanoe Bonomi
MISTO
-
dal 15.10.1947 al 31.01.1948
Membro
dal 15.10.1947
al 31.01.1948
Vicepresidente
-
-
Costantino Mortati
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 15.10.1947 al 31.01.1948
Membro
dal 15.10.1947
al 31.01.1948
Segretario
-
-
Antonio Giolitti
COMUNISTA
-
dal 15.10.1947 al 31.01.1948
Membro
dal 15.10.1947
al 31.01.1948