Organi del
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge Angelini Armando n.427: "Dichiarazione di pubblica utilità e norme per l'espropriazione degli stabilimenti industriali inattivi"
12 dicembre 1953 - 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Giuseppe Rapelli
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 12.12.1953 al 11.06.1958
Membro
dal 12.12.1953
al 11.06.1958
Vicepresidenti
-
-
Giuseppe Alpino
LIBERALE
-
dal 12.12.1953 al 28.07.1954
Membro
dal 12.12.1953
al 28.07.1954
Segretari
-
-
Aurelio Colleoni
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 12.12.1953 al 11.06.1958
Membro
dal 12.12.1953
al 11.06.1958
-
-
Giovanni Pieraccini
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 12.12.1953 al 11.06.1958
Membro
dal 12.12.1953
al 11.06.1958