Organi del
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge De Francesco n.1459: "Norme generali sull'azione amministrativa"
24 maggio 1955 - 11 giugno 1958
II Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Roberto Lucifredi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 27.10.1955 al 11.06.1958
Membro
dal 24.05.1955
al 11.06.1958
Vicepresidenti
-
-
Guido Secreto
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 24.05.1955 al 11.06.1958
Membro
dal 24.05.1955
al 11.06.1958
-
-
Lucio Mario Luzzatto
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 24.05.1955 al 11.06.1958
Membro
dal 24.05.1955
al 11.06.1958
Segretari
-
-
Alessandro Agrimi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 24.05.1955 al 11.06.1958
Membro
dal 24.05.1955
al 11.06.1958
-
-
Guido Martuscelli
COMUNISTA
-
dal 24.05.1955 al 11.06.1958
Membro
dal 24.05.1955
al 11.06.1958