Organi del
Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti relativi ai danni di guerra (nn.1348 e 2379)
9 gennaio 1951 - 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Vicepresidenti
-
-
Luigi Renato Sansone
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 09.01.1951 al 24.06.1953
Membro
dal 09.01.1951
al 24.06.1953
Segretari
-
-
Danilo de' Cocci
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 09.01.1951 al 24.06.1953
Membro
dal 09.01.1951
al 24.06.1953
-
-
Vincenzo Cavallari
COMUNISTA
-
dal 09.01.1951 al 24.06.1953
Membro
dal 09.01.1951
al 24.06.1953