Organi del
II Commissione Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici
25 maggio 1972 - 4 luglio 1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Antonio Cariglia
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 11.07.1972 al 10.07.1974
dal 11.07.1974 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
Vicepresidenti
-
-
Sergio Flamigni
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1972 al 10.07.1974
dal 11.07.1974 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
-
-
Francesco Turnaturi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1972 al 10.07.1974
dal 11.07.1974 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
Segretari
-
-
Adriana Lodi Faustini Fustini
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1972 al 10.07.1974
dal 11.07.1974 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
-
-
Anselmo Boldrin
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1972 al 10.07.1974
dal 11.07.1974 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976