Organi del
IV Commissione (Difesa)
23 marzo 2018 - 12 ottobre 2022
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 18 settembre 2019
Presidente
-
-
Gianluca Rizzo
MOVIMENTO 5 STELLE
-
dal 21.06.2018 al 28.07.2020
Membro
dal 21.06.2018
al 12.10.2022
Vicepresidenti
-
-
Roger De Menech
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 21.06.2018 al 28.07.2020
Membro
dal 21.06.2018
al 12.10.2022
-
-
Marica Fantuz
LEGA - SALVINI PREMIER
-
dal 21.06.2018 al 28.07.2020
Membro
dal 21.06.2018
al 12.10.2022
Segretari
-
-
Francesco Zicchieri
LEGA - SALVINI PREMIER
-
dal 21.06.2018 al 28.07.2020
Membro
dal 21.06.2018
al 12.10.2022
-
-
Marta Antonia Fascina
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
-
dal 21.06.2018 al 28.07.2020
Membro
dal 21.06.2018
al 12.10.2022