Organi del
X Commissione Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni
5 luglio 1976 - 19 giugno 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Lucio Libertini
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 27.07.1976 al 26.07.1978
dal 27.07.1978 al 19.06.1979
Membro
dal 05.07.1976
al 19.06.1979
Segretari
-
-
Giosue' Salomone
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 27.07.1976 al 26.07.1978
dal 27.07.1978 al 19.06.1979
Membro
dal 05.07.1976
al 19.06.1979
-
-
Roberto Baldassari
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 27.07.1976 al 26.07.1978
dal 27.07.1978 al 19.06.1979
Membro
dal 05.07.1976
al 19.06.1979