Organi del
X Commissione Trasporti - poste e telecomunicazioni - marina mercantile
16 maggio 1963 - 4 giugno 1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Remo Sammartino
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 12.07.1963 al 20.01.1964
dal 21.01.1964 al 20.01.1965
dal 21.01.1965 al 01.01.1966
dal 02.01.1966 al 10.01.1967
dal 11.01.1967 al 04.06.1968
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968
altri membri
-
-
Corrado Belci
-
dal 01.07.1963 al 20.01.1964
dal 02.01.1966 al 04.06.1968