Organi del
XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)
28 aprile 2006 - 28 aprile 2008
XV Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Gianni Pagliarini
COMUNISTI ITALIANI
-
dal 06.06.2006 al 29.11.2007
dal 12.12.2007 al 28.04.2008
Membro
dal 06.06.2006
al 28.04.2008
Vicepresidenti
-
-
Carmen Motta
L'ULIVO
-
dal 06.06.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 06.06.2006
al 28.04.2008
Segretari
-
-
Daniele Galli
FORZA ITALIA
-
dal 06.06.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 06.06.2006
al 28.04.2008