Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
XIV commissione (Politiche dell'Unione Europea)
23 marzo 2018 - 12 ottobre 2022
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 15 giugno 2021 al 11 luglio 2021
lascia l'incarico
Capogruppo
Rina De Lorenzo
cessa
Rina De Lorenzo
Capogruppo
Augusta Montaruli
FRATELLI D'ITALIA
dal 30.07.2020 al 26.07.2021
Naviga
Storia
Composizione storica
21.06.2018
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
vengono eletti 8 deputati alla carica di Capogruppo
sono assegnati 43 membri
1 Capogruppo lascia l'incarico
8 sostituzioni
12.02.2019
è assegnato 1 membro
18.03.2019
1 subentro
19.03.2019
cessa 1 membro
21.03.2019
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
26.07.2019
cessa 1 membro
1 subentro
31.07.2019
cessa 1 membro
01.08.2019
è assegnato 1 membro
04.09.2019
1 Capogruppo lascia l'incarico
terminano 8 sostituzioni
10.09.2019
viene eletto 1 Capogruppo
cessano 4 membri
2 sostituzioni
3 subentri
16.09.2019
è assegnato 1 membro
24.09.2019
è assegnato 1 membro
27.09.2019
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
cessano 2 membri
1 sostituzione
28.10.2019
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
12.12.2019
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
13.02.2020
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
22.04.2020
cessa 1 membro
22.07.2020
sono assegnati 2 membri
cessano 2 membri
28.07.2020
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
29.07.2020
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
viene eletto 1 Capogruppo
sono assegnati 5 membri
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessano 3 membri
terminano 2 subentri
30.07.2020
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessano 2 membri
2 subentri
06.08.2020
è assegnato 1 membro
08.09.2020
cessa 1 membro
1 subentro
01.10.2020
1 subentro
27.10.2020
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
11.11.2020
cessa 1 membro
1 subentro
09.03.2021
sono assegnati 3 membri
cessano 5 membri
1 sostituzione
11.03.2021
sono assegnati 2 membri
cessa 1 membro
termina 1 subentro
18.03.2021
sono assegnati 3 membri
cessa 1 membro
19.03.2021
è assegnato 1 membro
09.04.2021
cessa 1 membro
26.04.2021
cessa 1 membro
1 sostituzione
1 subentro
31.05.2021
è assegnato 1 membro
11.06.2021
viene eletto 1 Capogruppo
cessa 1 membro
15.06.2021
1 Capogruppo lascia l'incarico
cessa 1 membro
12.07.2021
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
26.07.2021
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
1 subentro
termina 1 subentro
27.07.2021
cessa 1 membro
15.12.2021
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
11.02.2022
1 Capogruppo lascia l'incarico
03.03.2022
è assegnato 1 membro
09.03.2022
1 sostituzione
15.03.2022
cessa 1 membro
22.06.2022
1 Capogruppo lascia l'incarico
24.06.2022
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
27.06.2022
cessa 1 membro
13.07.2022
1 Capogruppo lascia l'incarico
03.08.2022
viene eletto 1 Capogruppo
Gruppi
MOVIMENTO 5 STELLE (1)
LEGA - SALVINI PREMIER (2)
MISTO (1)
PARTITO DEMOCRATICO (2)
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE (1)
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE (1)
ITALIA VIVA (1)
MOVIMENTO 5 STELLE (1)
FRATELLI D'ITALIA (1)
MOVIMENTO 5 STELLE (1)
CORAGGIO ITALIA (1)