Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Alberto Folchi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Alberto Folchi
Nasce a Roma (Lazio) il 17 giugno 1897
Deceduto il 24 settembre 1977
Laurea in giurisprudenza; docente universitario, avvocato.
Gruppi
|
8
Incarichi di governo
|
44
Progetti di legge presentati
|
274
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
II Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione rapporti con l'estero, compresi gli economici - colonie
Membro dal 1 luglio 1953 al 9 luglio 1955
Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti relativi ai danni di guerra
Membro dal 2 ottobre 1953 al 11 giugno 1958
Giunta per i trattati di commercio e la legislazione doganale
Membro dal 6 ottobre 1953 al 7 luglio 1954
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge angelini armando n.427: "dichiarazione di pubblica utilità e norme per l'espropriazione degli stabilimenti industriali inattivi"
Membro dal 12 dicembre 1953 al 9 luglio 1955
V Commissione difesa
Membro dal 1 luglio 1955 al 23 maggio 1957
III Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione affari esteri - emigrazione
Membro dal 12 giugno 1958 al 30 giugno 1962
VII Commissione difesa
Membro dal 1 luglio 1962 al 15 maggio 1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione affari esteri - emigrazione
Membro dal 21 gennaio 1964 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 1686 "bilancio di previsione dello stato per l'anno 1965"
Membro dal 30 ottobre 1964 al 4 giugno 1968
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri e in materia consolare
Membro dal 27 settembre 1965 al 23 gennaio 1967
VII Commissione difesa
Membro dal 2 gennaio 1966 al 4 giugno 1968
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1953
5
1954
2
1955
1
1961
5
1962
4
1963
5
1964
6
1965
4
1966
5
1967
4
1968
3