Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Aldo Mirate
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Aldo Mirate
Nasce a Asti il 7 maggio 1943
Laurea in scienze politiche; pubblicista.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
1
Incarichi parlamentari
30
Progetti di legge presentati
34
Atti di indirizzo e controllo
32
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1972
6
1973
10
1974
3
1975
4
1976
3
1977
4