Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Aldo Spallicci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Aldo Spallicci
Nasce a Bertinoro (Forli') il 22 novembre 1886
Deceduto il 14 marzo 1973
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
3
Incarichi di governo
50
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Senato
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958