Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Andrea Orlando
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Andrea Orlando
Nasce a La Spezia il 8 febbraio 1969
Diploma di liceo scientifico; Dirigente di partito
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
265
Progetti di legge presentati
|
487
Atti di indirizzo e controllo
|
111
Interventi
|
4
Incarichi di governo
XVII Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Letta
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (28.04.2013-21.02.2014)
I Governo Renzi
Ministro della Giustizia (21.02.2014-12.12.2016)
I Governo Gentiloni Silveri
Ministro della Giustizia (12.12.2016)
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Draghi
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali (12.02.2021)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2006
5
2007
1
2008
15
2009
13
2010
11
2011
13
2012
8
2013
16
2014
30
2015
44
2016
33
2017
36
2018
6
2019
2
2020
8
2021
15
2022
9