Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Aniello Di Nardo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Aniello Di Nardo
Nasce a Castellammare Di Stabia (Napoli) il 11 maggio 1956
Laurea in medicina e chirurgia; medico odontoiatra
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
58
Progetti di legge presentati
|
290
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (96)
Altro firmatario (194)
Hai trovato 290 risultati
pagina
1
di 20
XIII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00896 presentata da DI NARDO ANIELLO (CCD-CDU) in data 19960618
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00064 presentata da PERETTI ETTORE (CCD-CDU) in data 19960618
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01139 presentata da DI NARDO ANIELLO (CCD-CDU) in data 19960620
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00018 presentata da DOZZO GIANPAOLO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19960627
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01882 presentata da MARINACCI NICANDRO (CCD-CDU) in data 19960711
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVE DI DIBATTITO 8/00002 presentata da DOZZO GIANPAOLO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19960711
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01953 presentata da DI NARDO ANIELLO (CCD-CDU) in data 19960715
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02212 presentata da DI NARDO ANIELLO (CCD-CDU) in data 19960722
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02401 presentata da DI NARDO ANIELLO (CCD-CDU) in data 19960724
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02402 presentata da DI NARDO ANIELLO (CCD-CDU) in data 19960724
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02409 presentata da DI NARDO ANIELLO (CCD-CDU) in data 19960724
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02498 presentata da DI NARDO ANIELLO (CCD-CDU) in data 19960725
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02667 presentata da RUSSO PAOLO (FORZA ITALIA) in data 19960731
ODG IN ASSEMBLEA SU MOZIONI ABBINATE 9/1857/074 presentata da DE GHISLANZONI CARDOLI GIACOMO (FORZA ITALIA) in data 19960731
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00191 presentata da MARINACCI NICANDRO (CCD-CDU) in data 19960802
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Repubblica - Senato
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1996
10
1997
18
1998
11
1999
19