Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Anselmo Boldrin
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Anselmo Boldrin
Nasce a Campolongo Maggiore (Venezia) il 11 luglio 1921
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
191
Progetti di legge presentati
|
14
Atti di indirizzo e controllo
|
111
Interventi
|
Gruppi parlamentari
V Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 21 giugno 1968 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
VI Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 25 maggio 1972 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
VII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 5 luglio 1976 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1968
3
1969
26
1970
36
1971
20
1972
27
1973
20
1974
8
1975
10
1976
19
1977
18
1978
3
1979
1