Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonino Drago
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonino Drago
Nasce a Catania il 13 marzo 1924
Deceduto il 20 settembre 1998
Laurea in ingegneria; ingegnere.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
8
Incarichi di governo
48
Progetti di legge presentati
39
Atti di indirizzo e controllo
30
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1968
6
1969
5
1970
3
1971
2
1972
3
1973
3
1974
3
1977
3
1978
4
1983
5
1984
5
1985
1
1986
1
1987
2
1989
1
1990
1