Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Baslini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Baslini
Nasce a Milano il 14 marzo 1869
Deceduto a Merate (Como) il 17 novembre 1943
Sindaco di Merate (Como)
Organi parlamentari
2
Incarichi parlamentari
2
Incarichi di governo
2
Progetti di legge presentati
192
Interventi e citazioni
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919