Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Del Duca
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Del Duca
Nasce a Casacanditella (Chieti) il 4 luglio 1926
Laurea in medicina e chirurgia; oculista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
100
Progetti di legge presentati
|
17
Interventi
|
37
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (5)
Altro firmatario (32)
Hai trovato 37 risultati
pagina
1
di 3
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00006 presentata da GASPARI (DC) in data 19760705
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00007 presentata da GASPARI (DC) in data 19760705
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00008 presentata da GASPARI (DC) in data 19760705
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00009 presentata da GASPARI (DC) in data 19760705
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00010 presentata da GASPARI (DC) in data 19760705
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00647 presentata da QUIETI (DC) in data 19761005
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01031 presentata da DE CINQUE (DC) in data 19761110
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01314 presentata da DE CINQUE (DC) in data 19761207
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01315 presentata da DE CINQUE (DC) in data 19761207
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01788 presentata da DEL DUCA (DC) in data 19770209
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01826 presentata da DEL DUCA (DC) in data 19770215
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01878 presentata da URSO GIACINTO (DC) in data 19770217
MOZIONE 1/00027 presentata da PRESUTTI (DC) in data 19770224
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02793 presentata da DEL DUCA (DC) in data 19770609
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03497 presentata da DE CINQUE (DC) in data 19771005
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1968
1
1969
11
1970
3
1971
5
1972
17
1973
11
1974
7
1975
5
1976
22
1977
10
1978
7
1979
1