Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Rastrelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Rastrelli
Nasce a Portici (Napoli) il 15 ottobre 1927
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
1
Incarichi di governo
|
31
Progetti di legge presentati
|
10
Atti di indirizzo e controllo
|
7
Interventi
|
Organi parlamentari
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse
Membro dal 18 settembre 1980 al 27 ottobre 1982
IX Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per le riforme istituzionali
Membro dal 24 novembre 1983 al 29 gennaio 1985
Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel mezzogiorno
Membro dal 18 gennaio 1986 al 1 luglio 1987
X Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi
Membro dal 13 luglio 1988 al 22 aprile 1992
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 19 gennaio 1989 al 22 aprile 1992
XI Legislatura della Repubblica italiana
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 17 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Commissione parlamentare per il parere al governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria
Membro dal 14 ottobre 1992 al 14 aprile 1994
XII Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 25 maggio 1994 al 15 giugno 1995
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Repubblica - Senato
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1994
26
1995
5